KRS 0000158205
NIP7730007337
REGON59001137000000
NazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWE "TRANSFER" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWE "TRANSFER" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Data rejestracji 22 kwi 2003 (21 lat temu) 22 kwi 2003
Data usunięcia 12 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. P. O. W., 5, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 202244,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 202244,00 PLN
Wartość nominalna akcji124,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1631
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHMARIANNA SZUŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2012-12-31
ELŻBIETA SKROBEK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-31
2018-04-12
WŁADYSŁAW KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2011-12-29
ALINA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2004-01-12
MAREK DZIEDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2006-11-24
ŁUKASZ ŁĘKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2006-11-24
ALICJA PLUCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2006-11-24
BARBARA JASKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-22
2004-09-28
MARIANNA ŁĘKAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2006-11-24
ELŻBIETA ZOFIA SKROBEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2006-11-24
JAN GAŁWA
Prokurent
2003-04-22
2006-02-10
SAMOISTNA
ZBIGNIEW WOJCIECH SKROBEK
Prokurent
2004-07-28
2016-10-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, PROKURENT - SAMODZIELNIE.
WALDEMAR WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-22
2004-07-28
ROBERT BENEDYKT KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-22
2006-02-10
JAN JERZY GAŁWA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2011-02-22
MIROSŁAWA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-22
2016-10-13
ROBERT BENEDYKT KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-29
2016-10-13
ROBERT BENEDYKT KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-13
2018-04-12
ZBIGNIEW WOJCIECH SKROBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-22
2004-07-28
2003-04-22
2010-12-10
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNO - KAPITAŁOWE "TRANSFER" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-04-22
2008-09-15
MOŚCICKIEGO, 50, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2008-09-15
2016-10-13
ZIELONA, 7, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie