KRS 0000158202
NIP7281909236
REGON47155505500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD"
Data rejestracji 24 kwi 2003 (21 lat temu) 24 kwi 2003
Data usunięcia 30 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GUBAŁÓWKA, 18, ŁÓDŹ, 92-116, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 41400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIEILONA NATALIA ŁABUZIŃSKA
Wspólnik
2003-04-24
2003-08-21
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000,00 ZŁOTYCH
JAN STANISŁAW WÓJCIK
Wspólnik
2003-04-24
2018-10-30
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.300,00 ZŁ
JAN WÓJCIK
Likwidator
2006-01-10
2015-05-12
NATALIA WÓJCIK
Likwidator
2015-05-12
2018-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZARZĄDU SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ILONA NATALIA ŁABUZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2003-08-21
JAN STANISŁAW WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2003-08-21
JAN STANISŁAW WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2006-01-10
2003-04-24
2006-01-10
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie