KRS 0000158196
NIP7830027210
REGON63015294300000
Nazwa"KUPER MASZYNY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPER MASZYNY POLSKA
Data rejestracji 23 kwi 2003 (21 lat temu) 23 kwi 2003
Data usunięcia 22 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 11, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #7440Z REKLAMA #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5181Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCHJERZY WITOLD MILDNER
Likwidator
2013-02-07
2014-10-22
KUPER MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH
Wspólnik
2003-04-23
2014-10-22
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WTEDY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA KAŻDORAZOWO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z NICH RAZEM Z PROKURENTEM. JEŻELI JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JERZY MILDNER, FRITZ PEINE, HEINRICH RASCHE SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
HEINRICH RASCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2013-02-07
JERZY WITOLD MILDNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2013-02-07
FRITZ PEINE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2013-02-07
2003-04-23
2013-02-07
"KUPER MASZYNY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-23
2004-02-26
WILCZAK, 16, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA
2004-02-26
2013-02-07
OBORNICKA, 104, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie