KRS 0000158114
NIP7742759356
REGON61139817100000
NazwaORIENT K.MARKOWSKI K.REJCH SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaORIENT K.MARKOWSKI K.REJCH
Data rejestracji 10 kwi 2003 (21 lat temu) 10 kwi 2003
Data usunięcia 22 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PŁOCHOCIŃSKA, 93, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7742759356
data rejestracji 01 lut 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKRZYSZTOF MARKOWSKI
Wspólnik
2003-04-10
2008-02-15
JAN ADAM KWIATKOWSKI
Wspólnik
2003-04-10
2010-03-03
CEZARY CYBULSKI
Wspólnik
2003-04-10
2011-02-09
AGATA MARKOWSKA
Wspólnik
2008-02-15
2015-06-22
KRZYSZTOF REJCH
Wspólnik
2010-03-03
2017-09-22
KRZYSZTOF MARKOWSKI
Wspólnik
2015-06-22
2017-09-22
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF MARKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-10
2005-10-25
JAN ADAM KWIATKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-10
2010-03-03
CEZARY CYBULSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-10
2005-10-25
KRZYSZTOF MARKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-22
2017-09-22
KRZYSZTOF REJCH
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-03
2017-09-22
AGATA MARKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-03
2015-06-22
CEZARY CYBULSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-03
2011-02-09
2003-04-10
2008-02-15
"ORIENT" KRZYSZTOF MARKOWSKI, JAN ADAM KWIATKOWSKI, CEZARY CYBULSKI, SPÓŁKA JAWNA
2008-02-15
2010-03-03
"ORIENT" J.A. KWIATKOWSKI, A. MARKOWSKA, C. CYBULSKI SPÓŁKA JAWNA
2010-03-03
2011-02-09
ORIENT A. MARKOWSKA, K. REJCH, C. CYBULSKI SPÓŁKA JAWNA
2011-02-09
2015-06-22
ORIENT A.MARKOWSKA, K.REJCH SPÓŁKA JAWNA
2003-04-10
2003-08-13
OTOLIŃSKA, 21, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA
2003-08-13
2004-02-25
ARMII KRAJOWEJ, 2, PŁOCK, 09-409, PŁOCK, POLSKA
Km 10/21
2022-06-08
2022-10-03
9367.96 PLN
VI Nc-e 1607753/20, VI Nc-e 1607753/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Świciewska-Kazimierczak Kancelaria Komornicza nr X w Tuszynie
TW4280022002973
2023-05-17
2023-06-02
6637.96 PLN
TW4280022002973
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
TW4280022002005
2023-05-17
2023-06-02
1337.53 PLN
TW4280022002005
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
TW4280022002972
2023-05-17
2023-06-02
26152.13 PLN
TW4280022002972
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
TW4280022002974
2023-05-17
2023-06-02
2063.95 PLN
TW4280022002974
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
TW4280022002003
2023-05-17
2023-06-02
16459.81 PLN
TW4280022002003
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
TW4280022002004
2023-05-17
2023-06-02
4332.91 PLN
TW4280022002004
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Płocku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie