KRS 0000158084
REGON33139393100000
Nazwa"V.I.S." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaV.I.S.
Data rejestracji 07 kwi 2003 (21 lat temu) 07 kwi 2003
Data usunięcia 08 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 20 A, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAGERT KOHNERT
Wspólnik
2003-04-07
2005-04-04
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000ZŁ
OLENA YARMOLENKO
Wspólnik
2003-04-07
2007-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ANDRE MICHAEL SPALLEK
Wspólnik
2003-09-15
2005-04-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
LESZEK GŁEMBSKI
Prokurent
2006-01-11
2007-10-08
SAMOISTNA
OLENA YARMOLENKO
Prokurent
2003-09-15
2006-01-11
SAMOISTNA
WIESŁAWA KRYSTYNA URBANEK
Likwidator
2007-01-24
2007-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
GERT KOHNERT
PREZES ZARZĄDU
2003-04-07
2006-01-11
OLENA YARMOLENKO
PREZES ZARZĄDU
2006-01-11
2007-01-24
2003-04-07
2007-01-24
"V.I.S." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-07
2006-01-11
ZAPLECZNA, 11 A, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie