KRS 0000158067
NIP6760078028
REGON35050074000000
NazwaPROSPIN PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROSPIN PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Data rejestracji 23 kwi 2003 (21 lat temu) 23 kwi 2003
Data usunięcia 05 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKWEROWA, 10, KRAKÓW, 30-317, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 85500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #45 BUDOWNICTWO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJÓZEF MATLA
Wspólnik
2003-04-23
2017-09-05
33 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16 500,00 ZŁ
KRZYSZTOF FRANCISZEK MOKRZYCKI
Wspólnik
2003-04-23
2017-09-05
26 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 000,00 ZŁ
ZBIGNIEW TOMCZYK
Wspólnik
2003-04-23
2017-09-05
30 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000,00 ZŁ
AULALIA STANISŁAWA DURLAK
Prokurent
2003-04-23
2017-01-23
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW TOMCZYK
Prokurent
2003-04-23
2017-01-23
ŁĄCZNA
JÓZEF MATLA
Likwidator
2017-01-23
2017-09-05
WIKTOR BERNARD SZURA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-23
2004-05-26
KRZYSZTOF FRANCISZEK MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-23
2017-09-05
ZBIGNIEW TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-23
2017-09-05
LESZEK ROBERT SZMYCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2017-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO CZTERECH CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, CZŁONEK I PROKURENT ŁĄCZNIE.
JÓZEF MATLA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-23
2017-01-23
2003-04-23
2004-05-25
PROSPIN PRZEDSIĘBIORSTWO D0ORADZTWA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-25
2017-01-23
PROSPIN PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-23
2013-06-20
ŚW. STANISŁAWA, 10, KRAKÓW, 31-071, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie