KRS 0000158065
NIP9442082672
REGON35671010200000
NazwaINSTAL SYSTEM GROUP WÓJCIK PRZEŚLICA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaINSTAL SYSTEM GROUP WÓJCIK PRZEŚLICA
Data rejestracji 22 kwi 2003 (21 lat temu) 22 kwi 2003
Data usunięcia 04 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KORABNICKA, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ISG.EU.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOZBIGNIEW MOSKWA
Wspólnik
2003-04-22
2012-08-06
PAWEŁ KULKA
Wspólnik
2003-04-22
2012-08-06
KRZYSZTOF MICHALEC
Wspólnik
2012-08-06
2016-04-12
KAROLINA WÓJCIK
Wspólnik
2017-12-28
2018-09-04
TADEUSZ KUBICKI
Wspólnik
2012-08-06
2015-11-04
KATARZYNA KUBICKA
Wspólnik
2012-08-06
2015-11-04
ELŻBIETA ŁACHMAN
Wspólnik
2016-04-12
2017-04-27
DAMIAN WÓJCIK
Wspólnik
2016-04-12
2017-12-27
ARKADIUSZ ADAMEK
Wspólnik
2017-04-27
2017-12-27
MAGDALENA PRZEŚLICA
Wspólnik
2017-12-27
2018-09-04
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
ZBIGNIEW MOSKWA
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-22
2012-08-06
KRZYSZTOF MICHALEC
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-06
2016-04-12
KATARZYNA KUBICKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-06
2015-11-04
DAMIAN WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-12
2017-12-27
ELŻBIETA ŁACHMAN
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-12
2017-04-27
KAROLINA WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-27
2018-09-04
MAGDALENA PRZEŚLICA
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-27
2018-09-04
PAWEŁ KULKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-22
2012-08-06
MONIKA MICHALEC
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-06
2016-04-12
TADEUSZ KUBICKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-06
2015-11-04
2003-04-22
2012-08-06
ZAKŁAD TECHNICZNO BUDOWLANY ZTB ZBIGNIEW MOSKWA & PAWEŁ KULKA SPÓŁKA JAWNA
2012-08-06
2012-10-05
NEW AGE INSTYTUT ROZWOJU PERSONALENGO KUBICCY I MICHALEC SPÓŁKA JAWNA
2012-10-05
2015-11-04
NEW QUALITY INSTYTUT ROZWOJU PERSONALNEGO KUBICCY I MICHALEC SPÓŁKA JAWNA
2015-11-04
2016-04-12
NEW QUALITY KANCELARIA PODATKOWA MICHALEC SPÓŁKA JAWNA
2016-04-12
2017-04-27
IAS INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS DAMIAN WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
2017-04-27
2017-12-05
INSTAL SYSTEM GROUP WÓJCIK ADAMEK SPÓŁKA JAWNA
2003-04-22
2012-08-06
HALLERÓW, 15, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
2012-08-06
2016-04-12
ŻWIRKI I WIGURY, 10, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
2016-04-12
2017-04-27
70, GRABIE, 32-052, RADZISZÓW, POLSKA
2017-04-27
2017-12-05
402, GDÓW, 32-420, GDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie