KRS 0000157865
NIP5992812346
REGON21126475000000
Nazwa"EKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOL
Data rejestracji 07 kwi 2003 (21 lat temu) 07 kwi 2003
Data usunięcia 08 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 7, CHOSZCZNO, 73-201, CHOSZCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #202 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #237 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6491 LEASING FINANSOWY #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALICJA BARBARA NOWAK
Wspólnik
2003-04-07
2008-05-14
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MIROSŁAW GRZEGORZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2008-05-14
2008-11-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
KAROL NOWACKI
Wspólnik
2008-11-18
2010-03-19
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZDZISŁAW KASPRZAK
Wspólnik
2008-11-18
2010-03-19
33(TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TADEUSZ ZINOWICZ
Wspólnik
2008-11-18
2010-03-19
33(TRZYDZIEŚCI TRZY)UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH(SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WERNER LOSANSKY
Wspólnik
2010-03-19
2019-05-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
DETLEV BRÖDJE
PREZES ZARZĄDU
2010-06-22
2019-05-08
ALICJA BARBARA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-07
2008-05-14
MIROSŁAW GRZEGORZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-14
2008-11-18
KAROL NOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2010-03-19
ZDZISŁAW JAN KASPRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2010-03-19
TADEUSZ ZINOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2010-03-19
WERNER LOSANSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-19
2010-06-22
2003-04-07
2008-05-14
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 146 C, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2008-05-14
2010-03-19
42B, BUKOWINA SYCOWSKA, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie