KRS 0000157621
NIP6151873108
REGON23116756300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "NASZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "NASZA"
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. STEFANA OKRZEI, 7, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIEMIŁOSZ RAJMUND BIERNACKI
Beneficjent
MIŁOSZ RAJMUND BIERNACKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
ZYGMUNT NOWOCIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2023-08-28
ZDZISŁAWA DZIUBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-04
2023-08-28
EDWARD DASEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2009-08-04
JERZY PIETRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2023-08-28
MIŁOSZ RAJMUND BIERNACKI
Likwidator
2020-12-14
2023-08-28
ZBIGNIEW DOWGIAŁŁO
Likwidator
2020-12-14
2023-08-28
MIŁOSZ RAJMUND BIERNACKI
Beneficjent
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MIŁOSZ RAJMUND BIERNACKI
PREZES
2003-04-04
2020-12-14
ZBIGNIEW DOWGIAŁŁO
ZASTĘPCA PREZESA
2003-04-04
2020-12-14
2003-04-04
2020-12-14
SPÓŁDZIELNIA PRACY "NASZA"
2003-04-04
2016-09-15
BRONIEWSKIEGO, 29, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie