KRS 0000157613
NIP6772133595
REGON35712919000000
NazwaAPRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPRISO
Data rejestracji 03 kwi 2003 (21 lat temu) 03 kwi 2003
Data usunięcia 24 mar 2015 24 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAPELANKA, 42B, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 168000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2680Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHAPRISO GMBH
Wspólnik
2003-04-03
2014-05-07
301 (TRZYSTA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.500,00 PLN (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
APRISO CORPORATION
Wspólnik
2003-04-03
2014-05-07
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 PLN (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2014-05-07
2015-03-24
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 ZŁOTYCH
14223166600000
JANE WIKE
Członek Organu Nadzoru
2006-02-20
2008-02-26
CAREY TOKIRIO
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2014-09-26
TOM COMSTOCK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-14
2014-09-26
ADAM BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2006-02-20
CARL HUNT
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2006-02-20
CHRIS WILL
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2014-09-26
CHRIS BRECHER
Członek Organu Nadzoru
2006-02-20
2011-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
CHRIS BRECHER
PREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2015-03-24
ROBERT JOSEPH JURKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-03
2004-07-12
MARK VINCENT HUGHES
PREZES ZARZĄDU
2004-07-12
2004-12-15
DARIUSZ KUDZIA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2011-09-15
DARIUSZ KUDZIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2015-03-24
MONIKA JOANNA WOŁCZYŃSKA STACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-26
2009-07-07
ŁUKASZ MARCIN GÓRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-07
2011-09-15
BARTH ANDREAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-24
2015-03-24
CAREY TOKIRIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-26
2015-03-24
2003-04-03
2005-04-12
JÓZEFITÓW, 2, KRAKÓW, 30-039, KRAKÓW, POLSKA
2005-04-12
2014-09-26
WADOWICKA, 8 W, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie