KRS 0000157561
REGON33042210000000
Nazwa"MARLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARLO
Data rejestracji 03 kwi 2003 (21 lat temu) 03 kwi 2003
Data usunięcia 19 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, 43, DARŁOWO, 76-150, DARŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5223 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #9272 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5522 POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523 USŁUGI KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540 BARY #5551 STOŁÓWKI #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAMARIUSZ PIOTR SZUBERT
Wspólnik
2003-04-03
2004-08-19
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 PLN
MARION PROTZEK
Wspólnik
2003-04-03
2004-08-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
HARALD PROTZEK
Wspólnik
2003-04-03
2004-08-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
MARIUSZ PIOTR SZUBERT
Likwidator
2003-10-01
2004-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ PIOTR SZUBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-03
2003-10-01
LOTHAR PROTZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-03
2003-10-01
2003-04-03
2003-10-01
"MARLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie