KRS 0000157552
NIP5862106118
REGON19290045300000
NazwaFUNDACJA "E-INTEGRA"
Krótka nazwaE-INTEGRA
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 15 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PRZEBENDOWSKICH, 21, GDYNIA, 81-526, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #72 INFORMATYKA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #6420 TELEKOMUNIKACJAJAROSŁAW EDWARD BARTŁOMIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2019-04-15
KORNEL ŁUKASZ JACKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2019-04-15
DOMINIK GRZEGORZ MACHNACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2019-04-15
MICHAŁ JACEK MARCINIK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2019-04-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICE PREZES
MICHAŁ JACEK MARCINIK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2019-04-15
DOMINIK GRZEGORZ MACHNACKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2019-04-15
WOJCIECH PIOTR ŁASZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-04
2019-04-15
EDYTA BOGUMIŁA DOMIŃSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-04-04
2019-04-15
2003-04-04
2019-04-15
FUNDACJA
2003-04-04
2019-04-15
FUNDACJA "E-INTEGRA"
2003-04-04
2019-04-15
PRZEBENDOWSKICH, 21, GDYNIA, 81-526, GDYNIA, POLSKA
2003-04-04
2019-04-15
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2003-04-04
2019-04-15
72 - INFORMATYKA
2003-04-04
2019-04-15
7413 - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2003-04-04
2019-04-15
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2003-04-04
2019-04-15
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2003-04-04
2019-04-15
8042 - SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-04-04
2019-04-15
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-04-04
2019-04-15
7440Z - REKLAMA
2003-04-04
2019-04-15
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2003-04-04
2019-04-15
92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie