KRS 0000157473
NIP8770001761
REGON00098871500000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 14 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. 3 MAJA, 19/20, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, 13-300, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8770001761
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAŁGORZATA REGINA PRZYBYŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2009-08-12
ANDRZEJ BOGDAN KOC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2007-02-21
DOROTA JADWIGA COPIJA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2007-02-21
EWA PRZYBYCKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-12
2012-09-03
HENRYK BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-12
2012-09-03
EWA DULIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-03
2013-04-17
ANDRZEJ COPIJA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-03
2021-09-14
ADAM WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-03
2021-09-14
DOROTA COPIJA
Członek Organu Nadzoru
2013-04-17
2015-11-05
LIDIA GOŁĘBIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-05
2020-08-03
STEFAN MODRZEJEWSKI
Prokurent
2008-10-14
2016-09-09
PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE - WYKONYWANE ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
BARBARA GAWIŃSKA
Prokurent
2016-09-09
2019-03-20
PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
SŁAWOMIR PIOTR PRUCHNIEWSKI
Prokurent
2016-09-09
2019-03-20
PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
BARBARA GAWIŃSKA
Likwidator
2020-08-19
2021-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
ADAM ZYGMUNT WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2008-11-18
MARCIN RAFAŁ BOJARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-18
2019-03-20
DANUTA LEWANDOWSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - DO MAJA 2012 ROKU
2011-08-23
2012-06-13
JANINA MARIA KOŁAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-11
2011-08-23
BARBARA GAWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-20
2020-08-19
2003-04-11
2020-08-19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
2003-04-11
2016-09-09
3 MAJA, 18, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, 13-300, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie