KRS 0000157170
NIP5252072585
REGON01314430600000
NazwaELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMARK AUTOMATYKA
Data rejestracji 03 kwi 2003 (21 lat temu) 03 kwi 2003
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEMCEWICZA, 76, WARSZAWA WESOŁA, 05-075, WARSZAWA WESOŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252072585
data rejestracji 01 gru 2003
status Czynny
14116022020000000488243068
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
31116022020000000478512692
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91175000090000000013071438
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
70116022020000000037650482
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18116022020000000030004908
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
97175000090000000013071427
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
83103015080000000804502025
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
13102010260000160202128098
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
73116022020000000030004888
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
59102010130000090201062389
PKO Oddział 1 w Warszawie
ul. Sienkiewicza 12/14 00-944 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOMAREK LESZEK SIKORA
Beneficjent
ŁUKASZ SZYMCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI JERZY WARSZAWIK
Wspólnik
2004-01-09
2019-10-10
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00 ZŁ
ŁUKASZ SZYMCZAK
Wspólnik
2008-02-08
2019-10-10
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00 ZŁ
MAREK LESZEK SIKORA
Wspólnik
2003-04-03
2019-10-10
4900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000,00 ZŁ
RAFAŁ ANDRZEJ TUTAJ
Wspólnik
2003-04-03
2019-10-10
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
RAFAŁ ANDRZEJ TUTAJ
Prokurent
2003-04-03
2017-12-13
SAMOISTNA
MAREK LESZEK SIKORA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU (KAŻDA AKCJA SERII A UPRAWNIA DO WYKONYWANIA 2 (DWÓCH) GŁOSÓW PODCZAS OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA) I DYWIDENDY (DYWIDENDA PRZYPADAJĄCA NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZEWYŻSZAĆ BĘDZIE O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYPADAJĄCĄ NA AKCJĘ SPÓŁKI NIEUPRZYWILEJOWANĄ CO DO DYWIDENDY)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MAREK LESZEK SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2018-05-18
2019-01-23
ŁUKASZ SZYMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-16
2019-10-10
ANTONI JERZY WARSZAWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-16
2019-10-10
MIROSŁAW ZWIERZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-10
2019-10-10
2003-04-03
2003-12-18
RADNA, 12, WARSZAWA, 00-341, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie