KRS 0000157025
NIP5220001719
REGON00808501300000
NazwaCONIN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONIN
Data rejestracji 03 kwi 2003 (21 lat temu) 03 kwi 2003
Data usunięcia 19 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SŁOWICZA, 61, WARSZAWA, 02-170, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18000
Dane podatkowe
NIP 5220001719
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGOJACEK MAKSYMOWICZ
Prokurent
2003-04-03
2007-09-03
SAMODZIELNA
GRZEGORZ ZBIGNIEW JASIK
Prokurent
2007-09-03
2016-03-14
PROKURA ŁĄCZNA
IRENA FERT
Prokurent
2007-09-03
2016-03-14
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK MAKSYMOWICZ
Prokurent
2016-03-14
2019-03-27
PROKURA SAMODZIELNA
ANNA MIANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2013-11-18
AGNIESZKA MAKSYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-11-18
2020-08-19
TADEUSZ IDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2012-04-25
BARBARA IDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2008-09-08
JUSTYNA JAKUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2006-05-10
MAŁGORZATA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2003-09-08
PIOTR MAKSYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-03
2005-03-04
HANNA MARIA NIEWIATOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2007-05-15
MAŁGORZATA BOROWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-09-08
CHANAKAN MAKSYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-08
2012-04-25
EDWARD MAKSYMOWICZ
Likwidator
2019-03-27
2020-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
EDWARD MAKSYMOWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-04-03
2019-03-27
2003-04-03
2019-03-27
CONIN SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie