KRS 0000156999
REGON17077424400000
Nazwa"ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTRA
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 19 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEKMARIA MAŁGORZATA GRAMS
Wspólnik
2003-04-15
2017-12-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
IWONA MARIA ESSA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2007-11-06
JERZY ADAM WAŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-06
2013-11-21
2003-04-15
2004-01-06
DOJAZDOWA, 14, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2004-01-06
2009-06-16
KACZE BUKI, 15 C, GDYNIA, 81-582, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie