KRS 0000156964
NIP9521926331
REGON01545603300000
Nazwa"DALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDALIA
Data rejestracji 01 kwi 2003 (21 lat temu) 01 kwi 2003
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYDLARSKA, 17H, WARSZAWA, 04-690, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #5530A RESTAURACJE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHHUE TRAN THI BICH
Wspólnik
2003-04-01
2022-10-04
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ WIESŁAW STĘPNIAK
Likwidator
2005-05-24
2022-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HUE TRAN THI BICH
PREZES ZARZĄDU
2003-04-01
2005-05-24
2003-04-01
2005-05-24
"DALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie