KRS 0000156782
NIP6422107226
REGON00106406000000
NazwaZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 26 mar 2003 (21 lat temu) 26 mar 2003
Data usunięcia 19 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GLIWICKA, 18, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIFRANCISZEK ERYK POMPA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2016-12-19
RÓŻA FELICJA KRUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2016-12-19
REGINA URSZULA KERMEL
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2007-04-25
GRAŻYNA ANNA RYCERSKA
Likwidator
2015-06-30
2016-12-19
ROMANA MARIA KULOSA
Likwidator
2015-06-30
2016-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI ZRZESZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ JEGO ZASTĘPCA V-CE PREZES.
JÓZEF STANISŁAW RIEMEL
PREZES
2003-10-15
2015-06-30
STANISŁAW DOMINIK KOSIK
Z-CA PREZESA
2003-10-15
2007-04-25
ROMANA MARIA KULOSA
VICE PREZES
2003-10-15
2015-06-30
KRYSTYNA ANNA GAWRON
SKARBNIK
2003-10-15
2015-06-30
ELEONORA WANDA KOSIK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-10-15
2007-04-25
GRAŻYNA ANNA RYCERSKA
WICEPREZES
2007-04-25
2015-06-30
2003-03-26
2015-06-30
ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
2003-03-26
2004-09-16
POWSTAŃCÓW ŚL., 8, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie