KRS 0000156617
NIP5272396411
REGON01543757300000
Nazwa"BELTRAMI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBELTRAMI POLSKA
Data rejestracji 28 mar 2003 (21 lat temu) 28 mar 2003
Data usunięcia 22 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 49, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 560000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHVINCIANA LOUISE R. VAERNEWYCK
Beneficjent
1961-08-22
BELCONA NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
Wspólnik
2003-03-28
2019-08-28
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 560.000 ZŁOTYCH
ANDREW ADAM ZAWARCZYNSKI MOORE
Wspólnik
2003-03-28
2007-06-11
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000 ZŁ
BRACHOT- HERMANT N.V.
Wspólnik
2019-08-28
2020-06-22
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 560.000 ZŁOTYCH
SEBASTIAN JAKUB KUC
Likwidator
2019-12-20
2020-06-22
VINCIANA LOUISE R. VAERNEWYCK
Beneficjent
VINCIANA VAERNEWYCK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STONE GALLERY, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BELGIJSKIEJ SPÓŁCE BRACHOT HERMANT NV. BRACHOT HERMANT NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRACHOT-HERMANT POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HERWIG CALLEWIER
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2019-04-03
ANDREW ADAM ZAWARCZYNSKI MOORE
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2007-06-11
BRAM HERMAN CALLEWIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-05
2019-04-03
SEBASTIAN KUC
PREZES ZARZĄDU
2019-04-03
2019-05-22
HERWIG CALLEWIER
PREZES ZARZĄDU
2019-05-22
2019-08-28
BRAM HERMAN CALLEWIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-22
2019-08-28
SEBASTIAN KUC
PREZES ZARZĄDU
2019-08-28
2019-12-20
2003-03-28
2019-12-20
"BELTRAMI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-28
2012-09-24
OLBRACHTA, 94A, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-24
2019-03-28
ŻELECHOWSKA, 4, SIESTRZEŃ, 96-321, SIESTRZEŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie