KRS 0000156450
REGON93290496400000
NazwaGRUPA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA "INWEST-PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA "INWEST-PARTNER"
Data rejestracji 26 mar 2003 (21 lat temu) 26 mar 2003
Data usunięcia 07 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 10, WROCŁAW, 53-633, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6030C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWŁODZIMIERZ CEZARY PROŚNIAK
Wspólnik
2003-03-26
2020-12-07
34 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
HENRYK DĘBEK
Wspólnik
2003-03-26
2020-12-07
33 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ARTUR EMIL WIETESKA
Wspólnik
2003-03-26
2020-12-07
33 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WŁODZIMIERZ CEZARY PROŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-26
2013-11-18
HENRYK DĘBEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-26
2003-08-06
ARTUR EMIL WIETESKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-26
2003-08-06
ARTUR EMIL WIETESKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2020-12-07
2003-03-26
2003-08-06
JANA DŁUGOSZA, 2-6, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie