KRS 0000156315
NIP6922170363
REGON39069251800000
NazwaBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBART
Data rejestracji 08 kwi 2003 (21 lat temu) 08 kwi 2003
Data usunięcia 14 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONA, 1, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 190000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #72 INFORMATYKA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #55 HOTELE I RESTAURACJE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCHJACEK MICHAŁ SKRZYPCZAK
Wspólnik
2003-04-08
2012-09-14
1.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 183.000 ZŁ. (STO OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) W TYM 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁ. (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM ANNĄ SKRZYPCZAK-MOSPAN
ANNA SKRZYPCZAK MOSPAN
Wspólnik
2003-04-08
2012-09-14
1.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 183.000 ZŁ. (STO OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) W TYM 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁ. (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM JACKIEM SKRZYPCZAKIEM
WŁODZIMIERZ FILIP WIECZOREK
Powiernik
2003-04-08
2012-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z 2 DO 3 OSÓB: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM;
JACEK MICHAŁ SKRZYPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2012-09-14
ANNA SKRZYPCZAK MOSPAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2012-09-14
2003-04-08
2009-06-09
BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie