KRS 0000156048
NIP9462294130
REGON43224218300000
Nazwa"INTEREKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTEREKOL
Data rejestracji 21 mar 2003 (22 lata temu) 21 mar 2003
Data usunięcia 12 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAZOWA, 6, LUBLIN, 20-406, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIADAM PAWEŁ LIPOWSKI
Prokurent
2003-03-21
2017-01-12
SAMOISTNA
MARIA JADWIGA KRUPKA
Prokurent
2003-03-21
2015-04-23
SAMOISTNA
ANDRZEJ STANISŁAW LIPOWSKI
Wspólnik
2003-03-21
2017-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
MIROSŁAW ANDRZEJ KRUPKA
Wspólnik
2003-03-21
2017-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
Wspólnik
2003-03-21
2010-01-13
2 UDZIAŁY PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 1.000 ZŁ.
43003914700000
MIROSŁAW ANDRZEJ KRUPKA
Likwidator
2015-06-13
2017-01-12
ANDRZEJ STANISŁAW LIPOWSKI
Likwidator
2015-06-13
2017-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBWEGO SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.
MIROSŁAW ANDRZEJ KRUPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2015-06-13
ADRZEJ STANISŁAW LIPOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2015-06-13
2003-03-21
2015-06-13
"INTEREKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-21
2012-08-24
GOSPODARCZA, 1, LUBLIN, 20-213, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie