KRS 0000155866
NIP6442862345
REGON27609754000000
NazwaWYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT KOLEJOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT KOLEJOWYCH
Data rejestracji 31 mar 2003 (21 lat temu) 31 mar 2003
Data usunięcia 25 mar 2020 25 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, SOSNOWIEC, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2666` PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU I GIPSU #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2821 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3710 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIAN BOJAN
Wspólnik
2003-03-31
2020-03-25
370 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 37.000 ZŁ
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH NR 5 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE W UPADŁOŚCI
Wspólnik
2003-03-31
2020-03-25
130 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 13.000 ZŁ
270543731
ADAM WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2020-03-25
ANNA STANEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2020-03-25
BOGUSŁAW GŁADYSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2020-03-25
ORGAN REPREZENTACJIPREZES ZARZĄDU
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
MARIAN BOJAN
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2020-03-25
2003-03-31
2011-01-20
NAFTOWA, 2, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie