KRS 0000155833
NIP8992471579
REGON93289684500000
Nazwa"SOLARIS-CZARTERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLARIS-CZARTERY
Data rejestracji 20 mar 2003 (22 lata temu) 20 mar 2003
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JAWOROWA, 39, WROCŁAW, 53-122, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7122 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #7140 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5114 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCHMARCIN LUCJAN KULIWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2021-02-19
MAREK SZCZYPKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2021-02-19
MIROSŁAW MOŹDZIERZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2021-02-19
MAREK SZCZYPKA
Wspólnik
2003-03-20
2021-02-19
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN WŁADYSŁAW WĄGIEL
Wspólnik
2003-03-20
2021-02-19
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
ANNA MARIA PETRYKOWSKA
Wspólnik
2003-03-20
2021-02-19
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
MARCIN WŁADYSŁAW WĄGIEL
Prokurent
2003-03-20
2021-02-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANNA MARIA PETRYKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-20
2012-10-24
2003-03-20
2021-02-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-20
2021-02-19
"SOLARIS-CZARTERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-20
2021-02-19
ALEJA JAWOROWA, 39, WROCŁAW, 53-122, WROCŁAW, POLSKA
2003-03-20
2021-02-19
7032 - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
2003-03-20
2021-02-19
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2003-03-20
2021-02-19
6330 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2003-03-20
2021-02-19
7122 - WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
2003-03-20
2021-02-19
4524 - BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2003-03-20
2021-02-19
3511 - PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW
2003-03-20
2021-02-19
7140 - WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-03-20
2021-02-19
3512 - PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH
2003-03-20
2021-02-19
5114 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie