KRS 0000155578
NazwaFUNDACJA "ONKOLOGIA WARMII I MAZUR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaONKOLOGIA WARMII I MAZUR
Data rejestracji 19 mar 2003 (22 lata temu) 19 mar 2003
Data usunięcia 08 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 37, OLSZTYN, 10-228, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #80 EDUKACJA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANTONI CELMER
Likwidator
2011-01-10
2011-02-08
STANISŁAW JÓZEF NIEPSUJ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2011-02-08
GRAŻYNA JANINA KUCIEL LISIESKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2007-10-23
ANDRZEJ MIROSŁAW LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2011-02-08
JANUSZ GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-23
2011-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1.PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. 2.DWAJ CZŁONKOWIE - ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANTONI CELMER
PREZES
2003-03-19
2011-01-10
AGNIESZKA IRENA JAGIEŁŁO GRUSZFELD
ZASTĘPCA PREZESA
2003-03-19
2008-08-20
LESZEK JAN FRĄCKOWIAK
SEKRETARZ
2003-03-19
2007-10-23
SERGIUSZ MACIEJ NAWROCKI
SKARBNIK
2003-03-19
2007-10-23
GRAŻYNA ANNA IBRON
CZŁONEK
2003-03-19
2011-01-10
GRAŻYNA JANINA KUCIEL LISIESKA
SKARBNIK
2007-10-23
2008-08-20
GRAŻYNA JANINA KUCIEL LISIESKA
ZASTĘPCA PREZESA
2008-08-20
2011-01-10
BRYGIDA KOLENDO
SKARBNIK
2008-08-20
2011-01-10
MICHAŁ LUDWIK TENDERENDA
SEKRETARZ
2008-08-20
2011-01-10
BEATA OSTRZYCKA
SEKRETARZ
2007-10-23
2008-08-20
2003-03-19
2011-01-10
FUNDACJA "ONKOLOGIA WARMII I MAZUR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie