KRS 0000155425
NIP5470207215
REGON00240052500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "COMA" ANDRZEJ DUTKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "COMA" ANDRZEJ DUTKA
Data rejestracji 24 mar 2003 (21 lat temu) 24 mar 2003
Data usunięcia 21 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres JUNACKA, 8, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5470207215
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOAGNIESZKA ZOFIA RAPACZ-SPORSCHILL
Beneficjent
IRENA MAŁGORZATA DUTKA
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF DUTKA
Beneficjent
AGNIESZKA ZOFIA RAPACZ-SPORSCHILL
reprezentant
IRENA MAŁGORZATA DUTKA
reprezentant
ANDRZEJ JÓZEF DUTKA
reprezentant
IRENA MAŁGORZATA DUTKA
Wspólnik
2003-03-24
2022-02-21
ANDRZEJ JÓZEF DUTKA
Wspólnik
2003-03-24
2022-02-21
AGNIESZKA RAPACZ SPORSCHILL
Wspólnik
2003-03-24
2021-10-28
IWONA BURZEJ
Wspólnik
2003-03-24
2018-01-30
AGNIESZKA ZOFIA RAPACZ-SPORSCHILL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IRENA MAŁGORZATA DUTKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ JÓZEF DUTKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO I OBOWIĄZEK SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KIEROWANIE SPÓŁKĄ I PROWADZENIE JEJ SPRAW ORAZ FUNKCJĘ DYREKTORA SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WSPÓLNIKOWI ANDRZEJOWI DUTKA UPOWAŻNIAJĄC GO DO PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO WSZYSTKICH DECYZJI ZWIĄZANYCH Z REPREZENTOWANIEM I PROWADZENIEM BIEŻĄCYCH SPRAW WŁĄCZNIE Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ I KREDYTÓW BEZ OGRANICZEŃ
ANDRZEJ JÓZEF DUTKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-24
2022-02-21
AGNIESZKA RAPACZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-24
2022-02-21
IWONA BURZEJ
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-24
2018-01-30
IRENA MAŁGORZATA DUTKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-03-24
2022-02-21
2003-03-24
2010-10-29
WILCZA, 17, BIELSKO-BIAŁA, 43-318, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie