KRS 0000155398
NIP9372385478
REGON07285721000000
NazwaALENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALENTEX
Data rejestracji 28 mar 2003 (21 lat temu) 28 mar 2003
Data usunięcia 17 mar 2017 17 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 4, WILAMOWICE, 43-330, WILAMOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJWŁADYSŁAW BINDA
Wspólnik
2003-03-28
2017-03-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 PLN (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PLN)
LESZEK HANKUS
Wspólnik
2003-03-28
2017-03-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 PLN (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
MARIAN ŁAWECKI
Wspólnik
2003-03-28
2017-03-17
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 PLN (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
MARIAN ŁAWECKI
Likwidator
2016-08-04
2017-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LESZEK HANKUS
PREZES ZARZĄDU
2003-07-17
2016-08-04
JADWIGA JUCHA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2003-07-17
2003-03-28
2016-08-04
ALENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie