KRS 0000155388
NIP5213031547
REGON01496540700000
NazwaCRD SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCRD
Data rejestracji 18 mar 2003 (22 lata temu) 18 mar 2003
Data usunięcia 25 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BARTYCKA, 22B, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji700000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESTEFAN MARIA ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2007-06-20
PIOTR BREJAN
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2010-07-21
JERZY BUJOK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2010-07-21
RAFAŁ JAROMIR HOROSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-21
2013-05-07
ADAM GIEDYK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-21
2013-05-07
JOLANTA FALENCIK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-21
2013-05-07
ANDRZEJ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2023-04-25
IWONA BEATA BRZOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2023-04-25
RYSZARD EUGENIUSZ BRYŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2023-04-25
KATARZYNA ELŻBIETA MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2007-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES - SAMODZIELNIE - POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ JAROMIR HOROSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2010-07-21
GRZEGORZ STEFAN TROJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-18
2005-10-20
DANIEL LUBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-21
2013-05-07
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-07
2021-04-13
2003-03-18
2007-06-20
CAPITAL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2007-06-20
2013-05-07
"CREDOS" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-03-18
2006-01-27
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-27
2007-06-20
CZECZOTA, 8, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
2007-06-20
2010-07-21
WIŚNIOWA, 40, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie