KRS 0000155333
NIP5871573598
REGON19288925000000
Nazwa"ANTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANTRA
Data rejestracji 14 mar 2003 (22 lata temu) 14 mar 2003
Data usunięcia 16 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 5, GDYNIA, 80-061, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1035000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5871573598
data rejestracji 24 sty 2018
status Czynny
66116022020000000464305830
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
87194010763204686700000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMARTUR MARCIN MAŃCZAK
Wspólnik
2003-03-14
2012-04-02
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.035.000,00 PLN (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z ANNĄ MARIĄ MAŃCZAK)
ANNA MARIA MAŃCZAK
Wspólnik
2003-03-14
2012-04-02
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.035.000 PLN (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z ARTUREM MARCINEM MAŃCZAK)
Wspólnik
2012-04-02
2014-12-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.024.650,00 ZŁ
77162095500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE JE W IMIENIU SPÓŁKI
ANNA MARIA MAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2014-12-16
ARTUR MARCIN MAŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-21
2014-12-16
2003-03-14
2004-05-17
"SARIUS DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-14
2004-05-17
ROLNICZA, 10 A, GDYNIA, 81-615, GDYNIA, POLSKA
2004-05-17
2008-02-21
BUKOWY LAS, 2, REWA, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie