KRS 0000155299
NIP7772699067
REGON63442419500000
NazwaMANDERSLOOT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMANDERSLOOT LOGISTICS
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 22 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 125, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772699067
data rejestracji 07 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWRONALD MANDERSLOOT
reprezentant
RONALD MANDERSLOOT
Beneficjent
KRZYSZTOF RAFAŁ GUŚĆ
Wspólnik
2003-03-25
2014-03-06
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
Wspólnik
2014-03-06
2023-02-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 50.000,00 ZŁ
63083671300000
KRZYSZTOF RAFAŁ GUŚĆ
Prokurent
2006-11-30
2018-11-16
SAMOISTNA
RONALD MANDERSLOOT
Beneficjent
RONALD MANDERSLOOT POSIADA 66,620% UDZIAŁÓW W MANDERSLOOT HOLDING B.V. -> MANDERSLOOT HOLDING B.V. POSIADA 69,983% UDZIAŁÓW W MANDERSLOOT GROEP B.V. -> MANDERSLOOT GROEP B.V. POSIADA 99,976% UDZIAŁÓW W MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. -> MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MANDERSLOOT LOGISTICS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RONALD MANDERSLOOT
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2018-11-16
RONALD MANDERSLOOT
PREZES ZARZĄDU
2018-11-16
2023-02-22
2003-03-25
2006-03-01
KOSTRZEWSKIEGO, 14, ROGALINEK, 62-022, ŚWIĄTNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie