KRS 0000154734
NIP7272584160
REGON47311534300000
Nazwa"TRUBADUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRUBADUR
Data rejestracji 18 mar 2003 (22 lata temu) 18 mar 2003
Data usunięcia 05 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4011Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMICHAŁ WITOLD ŁOBODA
Wspólnik
2003-03-18
2005-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JANUARY KRAWCZYK
Wspólnik
2003-03-18
2005-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRZEJ TOMASZ SENNIK
Wspólnik
2005-11-04
2019-11-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ WITOLD ŁOBODA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2005-11-04
KRZYSZTOF JANUARY KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2005-11-04
ANDRZEJ TOMASZ SENNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2019-11-05
2003-03-18
2005-11-04
6 SIERPNIA, 14, ŁÓDŹ, 90-416, ŁÓDŹ, POLSKA
2005-11-04
2016-08-31
WESOŁA, 51, KIELCE, 25-363, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie