KRS 0000154705
NIP5252260832
REGON01742633200000
Nazwa"ACEL COMMERCIAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACEL COMMERCIAL POLSKA
Data rejestracji 12 mar 2003 (22 lata temu) 12 mar 2003
Data usunięcia 11 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TAŚMOWA, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIACEL LIMITED Z LONDYNU
Wspólnik
2003-03-12
2019-06-11
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH KOŁODZIEJEK
Prokurent
2003-10-09
2019-06-11
SAMODZIELNA
JAN KAZIMIERZ MIKOŁAJCZAK
Likwidator
2018-10-02
2019-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARK STANISŁAW DUVAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-12
2018-10-02
JAN KAZIMIERZ MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-12
2003-10-09
JÓZEF MICHAŁ SZRAJBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-12
2009-09-08
2003-03-12
2018-10-02
"ACEL COMMERCIAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-12
2006-01-20
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 21, WARSZAWA, 01-595, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-20
2019-01-09
ŚNIADECKICH, 10, WARSZAWA, 00-656, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie