KRS 0000154661
NIP6771016947
REGON35083673000000
NazwaBACHLEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBACHLEDA
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Data usunięcia 19 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WADOWICKA, 8, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIANDRZEJ BACHLEDA CURUŚ
Wspólnik
2003-03-11
2018-11-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
NUMINVEST MANAGEMENT SA
Wspólnik
2003-03-11
2006-03-31
75 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 7500 ZŁ.
JACEK WOJTYNA
Prokurent
2003-03-11
2003-07-07
ODDZIELNA
ANDRZEJ BACHLEDA CURUŚ
Likwidator
2018-03-22
2018-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB, A MIANOWICIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO PEŁNOMOCNIKIEM
ANDRZEJ BACHLEDA CURUŚ
PREZES
2003-03-11
2018-03-22
STANISŁAW SZADKOWSKI
WICEPREZES
2003-03-11
2004-04-19
RYSZARD BRONIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2003-07-07
2003-03-11
2004-04-19
A.BACHLEDA - SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-19
2004-05-27
BATROPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-27
2018-03-22
BACHLEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie