KRS 0000154650
NIP9521848134
REGON01637744200000
Nazwa"SPECJALISTYCZNY OŚRODEK MEDYCYNY WIEKU DOJRZAŁEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPECJALISTYCZNY OŚRODEK MEDYCYNY WIEKU DOJRZAŁEGO
Data rejestracji 10 mar 2003 (22 lata temu) 10 mar 2003
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. DZIECI POLSKICH, 20, WARSZAWA, 04-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9521848134
data rejestracji 17 cze 2015
status Czynny
08103000190109786010100539
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
36103000190109853000452756
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNASZYMON JERZY LORENC
Beneficjent
SZYMON JERZY LORENC
reprezentant
SZYMON JERZY LORENC
Prokurent
2003-03-10
2019-12-09
SAMOISTNA
MARIA SZYPULSKA
Wspólnik
2003-03-10
2004-03-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ
MAREK ZYGMUNT MAGDZIAK
Wspólnik
2003-03-10
2004-08-25
54 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400 ZŁOTYCH
ROMAN STEFAN LORENC
Wspólnik
2003-03-10
2019-12-09
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁ
SZYMON JERZY LORENC
Wspólnik
2005-07-13
2020-07-16
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-12-09
2020-07-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
38453711300000
SZYMON JERZY LORENC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SZYMON JERZY LORENC
PREZES ZARZĄDU
2019-12-09
2020-07-16
ROMAN STEFAN LORENC
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2019-12-09
ELŻBIETA KARCZMAREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-10
2003-08-06
MAREK ZYGMUNT MAGDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-10
2004-08-25
2003-03-10
2020-07-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-10
2020-07-16
"SPECJALISTYCZNY OŚRODEK MEDYCYNY WIEKU DOJRZAŁEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-10
2020-07-16
AL. DZIECI POLSKICH, 20, WARSZAWA, 04-736, WARSZAWA, POLSKA
2019-12-09
2020-07-16
8621Z - ŚWIADCZENIE PŁATNYCH USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH, TERAPEUTYCZNYCH, REHABILITACYJNYCH I SANATORYJNYCH A TAKŻE INNE USŁUGI Z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
2019-12-09
2020-07-16
8690B - TRANSPORT PACJENTÓW
2019-12-09
2020-07-16
7219Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ TWORZĄCEJ POSTĘP W TECHNOLOGII I TECHNIKACH MEDYCZNYCH ORAZ HANDLOWEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘĆ I WDROŻEŃ
2019-12-09
2020-07-16
8041Z - PROWADZENIE SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, WYKONYWANIE EKSPERTYZ, USŁUG I ORZECZEŃ KONSULTINGOWYCH NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI
2019-12-09
2020-07-16
8690C - WYKONYWANIE EKSPERTYZ, ANALIZ, BADAŃ KLINICZNYCH ORAZ RECENZJI ZLECONYCH PRZEZ URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, INSTYTUCJE NAUKOWE, PLACÓWKI SŁUŻB ZDROWIA ORAZ INNE PODMIOTY GOSPODARCZE I OSOBY FIZYCZNE
2019-12-09
2020-07-16
7219Z - OBRÓT OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI, TECHNOLOGICZNYMI, TECHNICZNYMI, ORGANIZACYJNYMI ORAZ WDRAŻANIE TYCH OSIĄGNIĘĆ DO PRAKTYKI W SPOSÓB I NA ZASADACH OKREŚLONYCH ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA AUTORSKIEGO, WYNALAZCZEGO, JTP.
2019-12-09
2020-07-16
8690A - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI FARMACEUTYCZNYMI ORAZ LECZNICAMI WEDŁUG ZASAD GCP I GPL ORAZ UDZIAŁ W LOKALNYCH I KRAJOWYCH PROGRAMACH OCHRONY ZDROWIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie