KRS 0000154401
NIP5320000323
REGON00132759400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWESTPROJEKT-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWESTPROJEKT-SYSTEM"
Data rejestracji 06 mar 2003 (22 lata temu) 06 mar 2003
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARCZEWSKA, 40/42, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 89600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5320000323
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZBIGNIEW NAWROCKI
Beneficjent
ZBIGNIEW NAWROCKI
reprezentant
TADEUSZ JÓZEF OLESIŃSKI
Wspólnik
2003-03-06
2018-09-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000 ZŁ
ZBIGNIEW NAWROCKI
Wspólnik
2004-09-16
2021-02-02
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.600 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ WACŁAW TRZPIL
Wspólnik
2010-10-22
2018-09-21
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.200,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW JÓZEF ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2005-07-14
ANTONI LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2005-07-14
TADEUSZ JÓZEF OLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2018-09-21
ZBIGNIEW JAN NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2008-04-17
ANTONI WAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2018-09-21
KAZIMIERZ WACŁAW TRZPIL
Członek Organu Nadzoru
2016-10-06
2018-09-21
HELENA GRZEGRZÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2016-10-06
ZBIGNIEW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2016-10-06
ZBIGNIEW NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-06
2008-04-17
ZBIGNIEW NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-17
2021-02-02
2003-03-06
2021-02-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-06
2021-02-02
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWESTPROJEKT-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-06
2021-02-02
KARCZEWSKA, 40/42, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
2016-10-06
2021-02-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-10-06
2021-02-02
7011Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie