KRS 0000154258
REGON39074244600000
NazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROCHOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PROCHOWICACH
Data rejestracji 21 mar 2003 (22 lata temu) 21 mar 2003
Data usunięcia 31 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 1, PROCHOWICE, 59-230, PROCHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 327900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKGMINA PROCHOWICE
Wspólnik
2003-03-21
2005-10-31
3.279 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 327.900 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁ
390647512
AGNIESZKA MONIKA ŚWIRNIAK
Likwidator
2005-06-29
2005-10-31
MIROSŁAW JÓZEF MALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-10-31
STANISŁAW BOLESŁAW SŁOWIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-10-31
MICHAŁ SZABAT
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AGNIESZKA MONIKA ŚWIRNIAK
PREZES
2003-03-21
2005-10-31
2003-03-21
2005-06-29
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROCHOWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie