KRS 0000154235
NIP5990112834
REGON00313862100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPOŁEM" W GORZOWIE WLKP.
Krótka nazwaHANDLOWO-USŁUGOWA "SPOŁEM" W GORZOWIE WLKP.
Data rejestracji 06 mar 2003 (22 lata temu) 06 mar 2003
Data usunięcia 15 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAUŁEK, 1, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWGRAŻYNA MAŁGORZATA JURGOWIAK
Pełnomocnik
2007-11-14
2009-08-07
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ RAZEM Z PREZESEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
IRENA WIERZBICKA
Pełnomocnik
2009-08-07
2014-01-15
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.
LUCYNA SKUZA
Pełnomocnik
2007-11-14
2014-01-15
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ RAZEM Z PREZESEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
IRENA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2004-08-05
ZOFIA KALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2004-08-05
EUGENIUSZ JAN SIDOR
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2004-08-05
ALICJA LAMPRECHT
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2009-08-07
ANATOLIA FRANCISZKA ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2009-08-07
JANINA JÓZEFA KRUPSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2006-08-07
IRENA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2009-08-07
EUGENIUSZ SIDOR
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2014-01-15
ZOFIA KALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2014-01-15
JÓZEF DZIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2014-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES I PEŁNOMOCNIK, W RAZIE NIEOBECNOŚCI PREZESA DWAJ PEŁNOMOCNICY.
WALDEMAR JESIS
PREZES ZARZĄDU
2003-03-06
2014-01-15
2003-03-06
2014-01-15
SPÓŁDZIELNIA
2003-03-06
2014-01-15
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPOŁEM" W GORZOWIE WLKP.
2003-03-06
2014-01-15
ZAUŁEK, 1, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
2009-11-23
2014-01-15
46 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY W IMPORCIE I EKSPORCIE.
2009-11-23
2014-01-15
47 - HANDEL DETALICZNY.
2009-11-23
2014-01-15
56 - GASTRONOMIA.
2009-11-23
2014-01-15
64 - POŚREDNICTWO KREDYTOWE I FINANSOWE.
2009-11-23
2014-01-15
6629 - POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE.
2009-11-23
2014-01-15
68 - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.
2009-11-23
2014-01-15
68 - WYNAJEM,DZIERŻAWA LOKALI I NIERUCHOMOŚCI.
2009-11-23
2014-01-15
68 - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.
2009-11-23
2014-01-15
68 - WYCENA NIERUCHOMOŚCI.
2009-11-23
2014-01-15
52 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie