KRS 0000154163
REGON39076078600000
Nazwa"SOLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLEX
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 06 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, ZŁOTORYJA, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPAWEŁ GRZEGORZ WASILEWICZ
Wspólnik
2003-03-05
2009-04-16
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ZDZISŁAW STEFAN SZUSTER
Wspólnik
2009-04-16
2010-10-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
TERESA JURCZYŃSKA OWCZAREK
Wspólnik
2009-04-16
2010-10-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
IRENA MAŁGORZATA ŻEBROWSKA
Wspólnik
2010-10-22
2023-06-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF SARAMA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-16
2023-06-06
STANISŁAW JÓZEF SZYMAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-16
2010-10-22
ROBERT PIOTR KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2009-04-16
KRZYSZTOF OBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2009-04-16
2003-03-05
2014-02-05
BASZTOWA, 12, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie