KRS 0000154015
REGON81061470300000
NazwaSTOWARZYSZENIE WYTRAWNEGO PIWOSZA
Krótka nazwaWYTRAWNEGO PIWOSZA
Data rejestracji 04 mar 2003 (22 lata temu) 04 mar 2003
Data usunięcia 19 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DWORCOWA, 19, SZCZECIN, 70-506, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUSŁAW WAWRZONEK
Likwidator
2013-09-27
2016-02-19
BOGUSŁAW WAWRZONEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-04
2003-06-18
KRZYSZTOF JAN RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-04
2016-02-19
SŁAWOMIR MAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-04
2003-06-18
ROMAN EUGENIUSZ SZCZĘCHUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2016-02-19
TOMASZ PIOTR KAMASA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2016-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SKARBNIKA.
PIOTR MROZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-04
2013-09-27
BOGUSŁAW WAWRZONEK
WICEPRZEWODNICZĄCY
2003-06-18
2013-09-27
MAREK ZDROJEWSKI
SKARBNIK
2003-06-18
2013-09-27
ROMAN BUDNIK
WICEPRZEWODNICZĄCY
2003-03-04
2003-06-18
BEATA MARIANNA KUBRYN
SKARBNIK
2003-03-04
2003-06-18
ARKADIUSZ JERZY PILECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-04
2003-06-18
GRZEGORZ BUCZKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY
2003-03-04
2013-09-27
STANISŁAW WAWRZONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-18
2013-09-27
2003-03-04
2013-09-27
STOWARZYSZENIE WYTRAWNEGO PIWOSZA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie