KRS 0000153812
REGON01090672100000
Nazwa"AUTO MYJNIA CONRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO MYJNIA CONRAD
Data rejestracji 03 mar 2003 (22 lata temu) 03 mar 2003
Data usunięcia 29 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 111, WARSZAWA, 00-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃJAN SOĆKO
Wspólnik
2003-03-03
2018-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
JANUSZ DARIUSZ SAŁAPATEK
Wspólnik
2003-03-03
2018-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
STANISŁAW JERZY CWAJDA
Wspólnik
2003-03-03
2018-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
WIESŁAW STĘPNIK
Wspólnik
2003-03-03
2018-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
TOMASZ LECH NOCZNICKI
Likwidator
2003-07-08
2018-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW STĘPNIK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-08
JAN SOĆKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-08
JANUSZ DARIUSZ SAŁAPATEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-08
STANISŁAW JERZY CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-08
2003-03-03
2003-07-08
"AUTO MYJNIA CONRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-03
2003-07-08
CONRADA, 1, WARSZAWA, 01-922, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie