KRS 0000153767
NIP9491863228
REGON15212526400000
Nazwa"LIK-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIK-BUD
Data rejestracji 03 mar 2003 (22 lata temu) 03 mar 2003
Data usunięcia 07 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOYA ŻELEŃSKIEGO, 38, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARYSZARD BRONISŁAW KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2003-03-03
2003-09-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ LESZEK KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2003-03-03
2009-04-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
BARBARA ANNA BIELAWSKA
Wspólnik
2003-03-03
2009-04-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ALICJA MACHNIEWICZ
Wspólnik
2003-09-11
2005-01-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RYSZARD BRONISŁAW KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2003-09-11
MARIUSZ LESZEK KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2003-09-11
MARIUSZ LESZEK KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2009-04-29
BARBARA ANNA BIELAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-03
2009-04-29
2003-03-03
2003-09-11
ARMII KRAJOWEJ, 1/3, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2003-09-11
2005-01-04
ŁÓDZKA, 8/12, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2005-01-04
2005-01-14
BOYA ŹELEŃSKIEGO, 38, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie