KRS 0000153654
NIP8150003406
REGON00079036700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO PSZCZELARSKA W ŁAŃCUCIE
Krótka nazwaOGRODNICZO PSZCZELARSKA W ŁAŃCUCIE
Data rejestracji 28 lut 2003 (22 lata temu) 28 lut 2003
Data usunięcia 17 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MICKIEWICZA, 10, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5111 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #5118 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJ #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5552 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMASTANISŁAW HIPNAR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
HENRYK ANDRZEJ REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
STANISŁAW PALUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
JAN STANISŁAW BARTMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
JAN WALENTY CWYNAR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
STANISŁAW ANTONI REIZER
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
ANDRZEJ ANTONI BYTNAR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2009-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADZCENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW RAJZER
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2009-09-17
STANISŁAW JAN BESTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2009-09-17
2003-02-28
2004-01-06
RZEŹNICZA, 6, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie