KRS 0000153629
REGON21021859300000
Nazwa"FAMAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFAMAS POLSKA
Data rejestracji 28 lut 2003 (22 lata temu) 28 lut 2003
Data usunięcia 04 mar 2005 04 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLONIA PORĘBY, TORZYM, 66-235, TORZYM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEPFAMAS GMBH - FAHRZEUG UND MASCHINEN SERVICE W MULLROSE
Wspólnik
2003-02-28
2005-03-04
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.600 ZŁ.
HEIDEMARIE THIEME
Prokurent
2003-02-28
2004-10-12
SAMOISTNA
ADAM PAWEŁ PLASZEWSKI
Likwidator
2004-10-12
2005-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HELMUT SUHRKAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-28
2004-10-12
2003-02-28
2004-10-12
"FAMAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie