KRS 0000153445
NIP5260251919
REGON00098661000000
Nazwa"DOM HANDLOWY NAUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM HANDLOWY NAUKI
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 12 mar 2022 12 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FILTROWA, 83, WARSZAWA, 02-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260251919
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIJERZY DUSZYŃSKI
Beneficjent
1949-03-06
MARIA GRYCZYŃSKA
reprezentant
STANISŁAW JASTRZĘBSKI
reprezentant
MAREK CIEŚLA
reprezentant
MAREK CIEŚLA
Likwidator
2020-08-27
2022-03-12
JAN MARIAN ŚCIBIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2004-04-26
ANDRZEJ JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2007-11-12
HENRYK SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2022-03-12
WŁODZIMIERZ STANISŁAW MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2008-06-18
MARIAN ROCH MOŃKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2004-04-26
JAN WINCENTY STANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2010-09-01
MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2011-03-10
JANUSZ LIPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2022-03-12
MICHAŁ KABATA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-18
2016-09-06
TAMARA EWA ROGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2022-03-12
Wspólnik
2003-03-25
2022-03-12
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 350.000,00 ZŁ
19252159500000
ANDRZEJ KUŹNIARSKI
Prokurent
2007-11-12
2013-04-09
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW JASTRZĘBSKI
Prokurent
2013-04-09
2020-08-27
PROKURA ŁĄCZNA
ZYGMUNT LUDWIK LITWIŃSKI
Prokurent
2013-04-09
2018-02-06
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA GRYCZYŃSKA
Prokurent
2018-02-06
2020-08-27
PROKURA ŁĄCZNA
JERZY DUSZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-25
2020-08-27
ANDRZEJ KAROL KUŹNIARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-25
2007-11-12
2003-03-25
2020-08-27
"DOM HANDLOWY NAUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-25
2004-01-21
MIODOWA, 2, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-21
2015-07-13
SZCZĘŚLIWICKA, 2, WARSZAWA, 02-352, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie