KRS 0000153412
NIP7792194459
REGON63441947800000
Nazwa"EDUKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUKA
Data rejestracji 10 mar 2003 (22 lata temu) 10 mar 2003
Data usunięcia 02 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁOGOWSKA, 277/279, POZNAŃ, 60-104, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIGUSTAAF FRANCOIS PEETERS
Wspólnik
2003-03-10
2005-08-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
ANDY LOUIS JANSSENS
Wspólnik
2003-03-10
2005-08-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
"EMEC" BVBA
Wspólnik
2005-08-05
2010-08-02
100 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
GRAŻYNA RADZISZEWSKA
Prokurent
2003-03-10
2009-02-06
SAMOISTNA
ANDY LOUIS JANSSENS
Likwidator
2009-02-06
2010-08-02
GUSTAAF FRANCOIS PEETERS
Likwidator
2009-02-06
2010-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GUSTAAF FRANCOIS PEETERS
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2009-02-06
ANDY LOUIS JANSSENS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2009-02-06
2003-03-10
2009-02-06
"EDUKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie