KRS 0000153388
REGON03001212600000
Nazwa"POLCARGO MAŁASZEWICZE" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"POLCARGO MAŁASZEWICZE" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Data rejestracji 06 mar 2003 (22 lata temu) 06 mar 2003
Data usunięcia 09 mar 2010 09 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJARZY, 22B, MAŁASZEWICZE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE"POLCARGO MEDYKA" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W MEDYCE
Wspólnik
2003-03-06
2010-03-09
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.850,00 ZŁ
650020887
"POLCARGO" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU
Wspólnik
2003-03-06
2010-03-09
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ
190533950
"POLCARGO INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI RZECZOZNAWCZE W SZCZECINIE
Wspólnik
2003-03-06
2010-03-09
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZL
810502909
LESZEK KAZIMIERZ KRZEWICKI
Likwidator
2004-12-20
2010-03-09
JADWIGA EWA STĘPNIEWSKA
Likwidator
2004-12-20
2010-03-09
WIESŁAW KOZIEŁ
Powiernik
2003-03-06
2010-03-09
MIECZYSŁAW WŁODZIMIERZ KUŹMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-03-09
MAREK DRABIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-03-09
ANDRZEJ BOLESŁAW ROGOZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-03-09
JANUSZ MICHAŁ DEWOR
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-03-09
SŁAWOMIR ANDRZEJ WŁADYKO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
LESZEK KAZIMIERZ KRZEWICKI
PREZES
2003-03-06
2004-12-20
JADWIGA EWA STĘPNIEWSKA
WICEPREZES
2003-03-06
2004-12-20
2003-03-06
2004-12-20
"POLCARGO MAŁASZEWICZE" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie