KRS 0000153342
NIP8521023433
REGON81074502600000
NazwaKOPPERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOPPERS POLAND
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 15, SZCZECIN, 70-445, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8521023433
data rejestracji 01 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUCHRISTIAN ARNDAL NIELSEN
Beneficjent
1962-08-24
KENT BO SVENDSEN
Beneficjent
1957-10-28
CHRISTIAN ARNDAL NIELSEN
reprezentant
1962-08-24
KENT BO SVENDSEN
reprezentant
1957-10-28
KOPPERS EUROPEAN HOLDINGS APS
Wspólnik
2003-03-05
2021-04-20
3.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,00 ZŁOTYCH
KENT BO SVENDSEN
Likwidator
2020-06-23
2021-04-20
1957-10-28
CHRISTIAN ARNDAL NIELSEN
Likwidator
2020-06-23
2021-04-20
1962-08-24
CHRISTIAN ARNDAL NIELSEN
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
KENT BO SVENDSEN
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
SVEN KAAS HANSEN
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2009-12-10
KENT BO SVENDSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-10
2020-06-23
1957-10-28
CHRISTIAN ARNDAL NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-10
2020-06-23
1962-08-24
2003-03-05
2020-06-23
KOPPERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-05
2004-05-06
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2004-05-06
2008-09-22
WIELKA ODRZAŃSKA, 29, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie