KRS 0000153293
REGON07056508700000
Nazwa"PROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMEX
Data rejestracji 08 kwi 2003 (21 lat temu) 08 kwi 2003
Data usunięcia 09 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WCZASOWA, 733A, BUCZKOWICE, 43-374, BUCZKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2524 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIPAWEŁ MRÓZEK
Wspólnik
2003-04-08
2005-05-09
35 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 35.000,00 ZŁ PLN
MAREK MRÓZEK
Wspólnik
2003-04-08
2005-05-09
35 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 35.000,00 ZŁ PLN
PIOTR EDWARD MRÓZEK
Wspólnik
2003-04-08
2005-05-09
35 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 35.000,00 ZŁ PLN
PAWEŁ MRÓZEK
Likwidator
2003-04-11
2005-05-09
MAREK MRÓZEK
Likwidator
2003-04-11
2005-05-09
PIOTR MRÓZEK
Likwidator
2003-04-11
2005-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
PAWEŁ MRÓZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2003-04-11
MAREK MRÓZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2003-04-11
PIOTR EDWARD MRÓZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-08
2003-04-11
2003-04-08
2003-04-11
"PROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie