KRS 0000153230
NIP8630002884
REGON83017582000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W OPATOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO-PSZCZELARSKA W OPATOWIE
Data rejestracji 27 lut 2003 (22 lata temu) 27 lut 2003
Data usunięcia 05 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1-GO MAJA, 20, OPATÓW, 27-500, OPATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJERZY KAPSA
Likwidator
2017-10-03
2018-07-05
WACŁAW GRZESIK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-04
2018-07-05
ROMAN DYDO
Członek Organu Nadzoru
2015-08-04
2018-07-05
STANISŁAW LACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2015-08-04
TERESA MARTYNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2015-08-04
ALICJA SAŁAGAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2018-07-05
HENRYK MICHAŁ GROCHAL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-27
2015-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE.
TADEUSZ FUTET
PREZES
2003-02-27
2015-08-04
WACŁAW GRZESIK
V-CE PREZES
2003-02-27
2015-08-04
WŁODZIMIERZ JURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-27
2017-10-03
JERZY KAPSA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2017-10-03
2003-02-27
2017-10-03
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W OPATOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie