KRS 0000153217
NIP5422073892
REGON05048190500000
Nazwa"BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIT
Data rejestracji 25 lut 2003 (22 lata temu) 25 lut 2003
Data usunięcia 02 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII KONOPNICKIEJ, 12 B, BIAŁYSTOK, 15-215, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOTADEUSZ TUMIEL
Wspólnik
2003-02-25
2019-07-02
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BARBARA PAWLAK TUMIEL
Wspólnik
2003-02-25
2019-07-02
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BARBARA PAWLAK TUMIEL
Prokurent
2003-02-25
2018-09-18
SAMODZIELNA
DANUTA FIEDORCZUK
Prokurent
2003-02-25
2018-09-18
SAMODZIELNA
TADEUSZ TUMIEL
Likwidator
2018-09-18
2019-07-02
BARBARA MARIA KRAWCZYK BUJNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-25
2005-12-30
MACIEJ CITKO
Członek Organu Nadzoru
2003-02-25
2019-07-02
SŁAWOMIR ZYGMUNT ROGALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-25
2019-07-02
HENRYK GERA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-30
2019-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
TADEUSZ TUMIEL
PREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2018-09-18
2003-02-25
2018-09-18
"BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie